Renseignements sur Adrian Wohler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Adrian Wohler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4072788, Registre du commerce Argovie, (400)
se Lightmanagement AG, in Spreitenbach, CH-400.3.022.509-4, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von sowie Handel mit elektrischen und elektronischen Apparaten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2005, S. 2, Publ. 2895080).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häfliger, Hermann, von Luzern, in Baden, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Markus, von Oberkulm, in Birmenstorf AG, Präsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Geschäftsführer];
Tanner, René, von Dintikon, in Zofingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Wohler, Adrian, von Wohlen AG, in Niederwil AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: 2895080, Registre du commerce Argovie, (400)
se Lightmanagement AG, in Spreitenbach, CH-400.3.022.509-4, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von sowie Handel mit elektrischen und elektronischen Apparaten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2004, S. 2, Publ. 2191098).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Janser, Franz, von Ingenbohl, in Oberwil BL, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wohler, Adrian, von Wohlen AG, in Niederwil AG, Mitglied, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion].
Numéro de publication: 827000, Registre du commerce Zoug, (170)
Eurolight Illumination Technologies GmbH, Sitz Zug, Handel mit sowie Entwicklung und Bewirtschaftung von lichttechnischen Produkten aller Art, GmbH (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2001, S. 6620).
Firma Neu:
Eurolight Illumination Technologies GmbH in Liq..
Bemerkungen Neu:
Auflösung: Gesellschafterversammlung vom 14.01.2003.
Eingetragene Personen Geändert:
Wohler, Adrian, Heimat Wohlen AG, in Niederwil AG, Gesellschafter, Stammanteil: CHF 5'000 [bisher: Gesellschafter, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Neu:
Anaconda Ltd liab. Co, in Zug, Liquidatorin.
Gelöscht:
[Schuhmacher, Ralf, Heimat Wolfenschiessen, in Oberrohrdorf, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].