Renseignements sur Marcus Winkler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Marcus Winkler
Dernières notifications FOSC pour Marcus Winkler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5219790, Registre du commerce Zoug, (170)
Gema Consult GmbH, in Zug, CH-170.4.002.685-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 255 vom 30.12.1999, S. 8878). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 23.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winkler, Marcus, oesterreichischer Staatsangehöriger, in Root, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erbengemeinschaft des Winkler Marcus, bestehend aus Winkler-Disler, Eveline, von Entlebuch LU, in Playa del Carmen (MX) und Winkler Disler, Ximena Daniela, von Entlebuch LU, in Playa del Carmen (MX), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00.
Numéro de publication: 2232168, Registre du commerce Lucerne, (100)
K16 GmbH, in Luzern, Erbringung von Dienstleistungen im Bereiche des Gastgewerbes und des Tourismus, insbesondere durch Beratungen und Erstellung von Konzepten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2002, S. 10, Publ. 489050).
Statutenänderung:
26.02.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winkler, Marcus, österreichischer Staatsangehöriger, in Playa del Carmen (Mexico), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 40'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seeburger, Gerd, österreichischer Staatsangehöriger, in Hergiswil NW, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 120'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 80'000.--];
Gubser, Alexander, von Luzern und Quarten, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 30'000.-- [bisher: in Luzern].
Registre du commerce Lucerne, (100)
K16 GmbH, in Luzern, Kauffmannweg 16, 6003 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
7.05.2002.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereiche des Gastgewerbes und des Tourismus, insbesondere durch Beratungen und Erstellung von Konzepten;
Erwerb, Führung, Verkauf, Vermietung oder Finanzierung von Betrieben des Gastgewerbes;
Handel mit Waren aller Art;
Beteiligungen;
Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Liegenschaften.
Stammkapital:
CHF 200'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Seeburger, Gerd, österreichischer Staatsangehöriger, in Hergiswil NW, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 80'000.--;
Winkler, Marcus, österreichischer Staatsangehöriger, in Playa del Carmen (Mexico), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 40'000.--;
Gubser, Alexander, von Luzern und Quarten, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 30'000.--;
Fässler, Daniel, von Appenzell, in Cham, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 30'000.--;
Schmid, Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Root, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.