Renseignements sur Sandra Sasser Wijnberg
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Sandra Sasser Wijnberg
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004703195, Registre du commerce Lucerne, (100)
Verein IPE, in Luzern, CHE-335.542.740, Verein (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2017, Publ. 3867039).
Statutenänderung:
17.07.2019.
Name neu:
Verein IPE in Liquidation.
Uebersetzungen des Namens neu:
(Association IPE in liquidation). Der Verein hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 17.07.2019 aufgelöst. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Al Ismaili, Salem Nasser Said, omanischer Staatsangehöriger, in Maskat (OM), Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wijnberg, Sandra Sasser, amerikanische Staatsangehörige, in New York (US), Präsidentin des Vorstandes, Kassierin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Vorstandes, Kassierin, mit Einzelunterschrift];
de Boer, Mark Antonio, niederländischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied und Sekretär des Vorstandes, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Haussmann Treuhand AG (CHE-114.490.154), in Zürich, Liquidatorin.
Numéro de publication: 3867039, Registre du commerce Lucerne, (100)
Verein IPE, in Luzern, CHE-335.542.740, Verein (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2016, Publ. 2800023).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schepers, Manfred, niederländischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mason, Linda A., amerikanische Staatsangehörige, in Belmont (US), Mitglied und Sekretärin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wijnberg, Sandra Sasser, amerikanische Staatsangehörige, in New York (US), Präsidentin des Vorstandes, Kassierin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
de Boer, Mark Antonio, niederländischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2800023, Registre du commerce Lucerne, (100)
Verein IPE, in Luzern, CHE-335.542.740, Verein (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2016, Publ. 2668913).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Boer, Mark Antonio, niederländischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Präsident des Vorstandes, Kassier des Vorstandes, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wijnberg, Sandra Sasser, amerikanische Staatsangehörige, in New York (US), Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes, Sekretärin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Mason, Linda A., amerikanische Staatsangehörige, in Belmont (US), Mitglied und Sekretärin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schepers, Manfred, niederländischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Al Ismaili, Salem Nasser Said, omanischer Staatsangehöriger, in Maskat (OM), Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.