Renseignements sur Martin Wieland
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Martin Wieland
Participations
Dernières notifications FOSC pour Martin Wieland
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4416645, Registre du commerce Grisons, (350)
Wieland Blumen und Gartenbau AG, in Tamins, CHE-103.341.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2016, Publ. 3096945).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Clavadetscher, Dr. Peter, von Küblis, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wieland, Martin, von Safiental, in Tamins, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3096945, Registre du commerce Grisons, (350)
Wieland Blumen und Gartenbau AG, in Tamins, CHE-103.341.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2016, Publ. 2961499).
Statutenänderung:
03.10.2016.
Zweck neu:
Produktion von und Handel mit Topfpflanzen und Schnittblumen, Planung und Erstellung von Gartenanlagen und deren Unterhalt sowie Betrieb von Gartencentern, Blumenbinderei, Baumschulen und Blumenausstellungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 500.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Vertrag vom 9.6.1983 und Bilanz per 1.1.1983, von der gelöschten EF 'M. Wieland', Handelsgärtnerei, in Tamins, Aktiven von CHF 2'410'419.95 und Passiven von CHF 2'201'563.97, wofür 200 Namenaktien zu CHF 500.-- ausgegeben und CHF 108'855.98 gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 03.10.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
RRT AG Treuhand und Revision (CHE-107.060.038), in Chur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wieland, Martin, von Safiental, in Tamins, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Valendas].