Renseignements sur Markus Wiederkehr
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Markus Wiederkehr
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004917403, Registre du commerce Berne, (36)
Pro-Future Investments GmbH, in Huttwil, CHE-114.470.795, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2015, S.0, Publ. 2137293).
Firma neu:
Pro-Future Investments GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
[gestrichen: c/o Paul Ulrich Leuenberger, Lichtenstrasse 26, Haus Dalablick, 3954 Leukerbad]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.06.2020 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Markus Wiederkehr, Glasacker 14, 4657 Dulliken.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiederkehr, Markus, von Zofingen, in Dulliken, Gesellschafter, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Leuenberger, Paul Ulrich, von Madiswil, in Leukerbad, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2137293, Registre du commerce Berne, (36)
Pro-Future Investments GmbH, in Huttwil, CHE-114.470.795, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2014, Publ. 1453807).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiederkehr, Markus, von Zofingen, in Dulliken, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Leuenberger, Paul Ulrich, von Madiswil, in Leukerbad, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 4653468, Registre du commerce Soleure, (241)
Stiftung zugunsten der Kaufmännischen Berufsschule Olten, in Olten, CH-249.7.000.033-6, Stiftung (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2006, S. 10, Publ. 3548086).
Urkundenänderung:
12.03.2008, 27.05.2008.
Name neu:
Stiftung zu Gunsten der Kaufmännischen Berufsfachschule Olten.
Zweck neu:
Beiträge an die Sprachaufenthalte der Berufsmaturitätsklassen der Kaufmännischen Berufsfachschule Olten;
Beiträge an Lernende in Notsituationen der Kaufmännischen Berufsfachschule Olten;
Prämierung guter Arbeiten anlässlich der Abschlussprüfungen der Kaufmännischen Berufsfachschule Olten zur Förderung der Lernfähigkeit;
Beiträge an Projekte der Lernenden der Berufsfachschule Olten;
Beiträge an die Weiterbildung von Kandidatinnen und Kandidaten der Kaufmännischen Berufsfachschule Olten. Der Stiftungsrat entscheidet von Fall zu Fall auf Grund begründeter Gesuche.
Organisation neu:
Stiftungsrat von 4 - 6 Mitgliedern. Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 12. März 2008 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leemann, Rudolf, von Meilen, in Olten, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wermuth, Matthias, von Eggiwil, in Lostorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wildi, Ursula, von Suhr, in Olten, Mitglied des Stiftungsrates und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Wildi Hunziker, Ursula];
Wiederkehr, Markus, von Zofingen, in Dulliken, Mitglied des Stiftungsrates und Rechnungsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vidoletti-Wyss, Rosmarie, von Fulenbach, in Wangen bei Olten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyss, Adrian, von Kappel SO, in Kappel SO, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.