Renseignements sur Hans Wiedenmeier
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hans Wiedenmeier
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 7069320, Registre du commerce Zurich, (20)
Eltromatic Aktiengesellschaft, in Flaach, CH-020.3.907.632-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2006, S. 20, Publ. 3288432).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiedenmeier, Hans, von Zürich, in Eglisau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fiechter, Benno, von Wald ZH, in Wil ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rüdlingen];
Fiechter, Kevin, von Wald ZH, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gachnang, Katharina, von Adlikon, in Adlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isepponi, Ivano, von Poschiavo, in Feuerthalen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2165416, Registre du commerce Zurich, (20)
Wistag AG Frisch- und Abwassertechnik, bisher in Flaach, Vertrieb, Handel und Fabrikation von umweltgerechten Frisch- und Abwasseranlagen sowie Übernahme von Handelsvertretungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2002, S. 20, Publ. 381374).
Statutenänderung:
3.03.2004.
Sitz neu:
Dällikon.
Domizil neu:
Lindenstrasse 2, 8108 Dällikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiedenmeier, Hans, von Zürich und Uesslingen-Buch, in Eglisau, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Husi, Peter, von Opfikon und Wangen bei Olten, in Weiningen ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erne, Rea M., von Zürich, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1036316, Registre du commerce Zurich, (20)
Eltromatic Aktiengesellschaft, in Flaach, Herstellung und Vertrieb elektronischer Geräte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2000, S. 756).
Domizil neu:
Botzen 12, 8416 Flaach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ostschweizerische Treuhandgesellschaft Herisau AG, in Herisau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fiechter, Benno, von Wald ZH, in Rüdlingen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wiedenmeier, Hans, von Zürich, in Eglisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Meng und Partner AG, in Baden, Revisionsstelle.