Renseignements sur Rolf Max Widmer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Rolf Max Widmer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005045022, Registre du commerce Zurich, (20)
camcopter ag, in Benken (ZH), CHE-490.307.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 18.05.2018, Publ. 4236293).
Firma neu:
camcopter ag in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.10.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Rolf, von Zürich, in Benken (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004689182, Registre du commerce Zurich, (20)
Blauflügel GmbH, bisher in Seon, CHE-360.570.952, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2016, Publ. 3096989).
Statutenänderung:
24.07.2019.
Sitz neu:
Benken (ZH).
Domizil neu:
Nüsatzstrasse 7, 8463 Benken ZH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb von unbemannten Fluggeräten und erbringt in diesem Zusammenhang Dienstleistungen, Beratung und Marketing. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heimann, Mireille, von Oberhelfenschwil, in Seon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Rolf Max, von Zürich, in Benken (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 3089851, Registre du commerce Zurich, (20)
camcopter ag, in Winkel, CHE-490.307.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2011, Publ. 6148286).
Statutenänderung:
22.09.2016.
Sitz neu:
Benken ZH.
Domizil neu:
Nüsatzstrasse 7 , 8463 Benken ZH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Rolf, von Zürich, in Benken ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Winkel].