Renseignements sur Katharina Widmer-Mühlemann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Katharina Widmer-Mühlemann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4209427, Registre du commerce Berne, (36)
Einkaufsgenossenschaft des Milchspezialitätenhandels Bern, in Bern, CHE-101.352.548, Genossenschaft (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2010, Publ. 5572626).
Firma neu:
Einkaufsgenossenschaft des Milchspezialitätenhandels Bern in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 31.05.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Götz, Friedrich, von Unterseen, in Oberbalm, Liquidator, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Widmer-Mühlemann, Katharina, von Heimiswil, in Oberbalm, Liquidatorin, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rufener, Kurt, von Sigriswil, in Kehrsatz, Liquidator, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4386004, Registre du commerce Berne, (36)
Einkaufsgenossenschaft des Milchspezialitätenhandels Bern, in Bern, CH-035.5.014.836-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2007, S. 5, Publ. 4259598).
Statutenänderung:
8.11.2006.
Haftung/Nachschusspflicht:
[Streichung der Haftung/Nachschusspflicht von Amtes wegen gemäss Art. 87 HRegV] [gestrichen: Persönliche Haftung der Genossenschafter ausgeschlossen.].
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Genossenschafter: brieflich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schütz, Christian, von Sumiswald, in Krattigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rufener, Kurt, von Sigriswil, in Kehrsatz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Martin, von Basel, in Zimmerwald (Wald BE), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Götz, Friedrich, von Unterseen, in Oberbalm, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer-Mühlemann, Katharina, von Heimiswil, in Oberbalm, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walter, Fritz, von Kirchlindach und Wohlen bei Bern, in Rüfenacht BE (Worb), Revisionsstelle;
Pfister, Fritz, von Kerzers, in Zollikofen, Revisionsstelle.