Renseignements sur Gertrud Widmer-Martin
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Gertrud Widmer-Martin
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1392687, Registre du commerce Argovie, (400)
odep outdoor equip protec GmbH, in Villnachern, CHE-114.453.762, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 18.11.2009, S. 2, Publ. 5349250).
Statutenänderung:
21.02.2014.
Sitz neu:
Möhlin.
Domizil neu:
Werkhofstrasse 5, 4313 Möhlin.
Zweck neu:
Handel mit Vandalenschutz- und Antilittering-Produkten, Sportgeräten, Spielanlagen und Fallschutzsysteme, Ordnungssysteme für Fahrräder sowie Ausstattungen für öffentliche Anlagen und Einrichtungen, insbesondere im Bereich von sicherheitstechnisch Produkten sowie Erbringung von in diesem Zusammenhang stehenden Dienstleistungen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].[Im TR-Nr. 6668 vom 12.08.2008, publiziert im SHAB 158 vom 18.08.2008 wurde das Gründungsdatum vom 06.08.2008 vergessen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Werner K., von Hausen AG, in Villnachern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00;
Widmer-Martin, Gertrud, von Hausen AG, in Villnachern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henrion, Marcel Georges, von Möhlin, in Möhlin, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00;
Ellenberger, Martin René, von Biglen, in Oberentfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00.
Numéro de publication: 4615304, Registre du commerce Argovie, (400)
outdoor sports protect GmbH, in Mägenwil, CH-400.4.030.838-0, Hintermättlistrasse 3, 5506 Mägenwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Zweck:
Handel mit Sportgeräten, insbesondere im Bereich von sicherheitstechnisch hochstehenden Produkten sowie Erbringung von in diesem Zusammenhang stehenden Dienstleistungen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 50'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 06.08.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Widmer, Werner K., von Hausen AG, in Villnachern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00;
Widmer-Martin, Gertrud, von Hausen AG, in Villnachern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00.