Renseignements sur Dominique Beat Werner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dominique Beat Werner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 7079596, Registre du commerce Zoug, (170)
Alpina Investment Management AG, in Zug, CH-020.3.033.131-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2013, Publ. 7028846). Mit Erklärung vom 28.01.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werner, Dominique Beat, von Weiach, in Niederglatt, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayer, Carl Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 7067318, Registre du commerce Zurich, (20)
EUREPA Suisse SA, in Zürich, CH-170.3.024.589-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2013, Publ. 7039636).
Statutenänderung:
29.01.2013.
Postadresse neu:
[Die Postadresse ist aufgehoben.]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung vom 29.01.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werner, Dominique, von Weiach, in Niederglatt, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayer, Carl Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 7052260, Registre du commerce Zurich, (20)
Pro Life Systems SA, in Zürich, CH-170.3.028.423-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2013, Publ. 7020012).
Statutenänderung:
29.01.2013.
Postadresse neu:
[Postadresse aufgehoben.]. Gemäss Erklärung vom 29.01.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werner, Dominique, von Weiach, in Niederglatt, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayer, Carl Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.