Renseignements sur Nathalie Peikert
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Nathalie Peikert
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005418844, Registre du commerce Berne, (36)
Talentsboard GmbH, in Spiez, CHE-481.550.803, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2021, Publ. 1005131923).
Statutenänderung:
24.02.2022.
Sitz neu:
Oberwil bei Büren.
Domizil neu:
Rütistrasse 34, 3298 Oberwil b. Büren.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peikert , Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Spiez, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Mani, Oliver Marc, von Diemtigen, in Thun, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Peikert, Nathalie, von Röthenbach im Emmental, in Spiez, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zahno, Bianca, von Plaffeien, in Heitenried, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schüpbach, Damian, von Oberthal, in Glis (Brig-Glis), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schüpbach, Daria, von Oberthal, in Oberwil b. Büren (Oberwil bei Büren), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Vadalà, Patrik, von Ostermundigen, in Oberwil b. Büren (Oberwil bei Büren), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005131923, Registre du commerce Berne, (36)
Talentsboard GmbH, in Wichtrach, CHE-481.550.803, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 01.12.2014, S.0, Publ. 1850655).
Statutenänderung:
10.03.2021.
Sitz neu:
Spiez.
Domizil neu:
Thunstrasse 51c, 3700 Spiez.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peikert , Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Spiez, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wichtrach];
Peikert, Nathalie, von Röthenbach im Emmental, in Spiez, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Wenger, Nathalie, in Wichtrach].