Renseignements sur Hildegard Erika Weissmahr-Enderli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hildegard Erika Weissmahr-Enderli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004513887, Registre du commerce Glaris, (160)
Rexinter AG, in Glarus Nord, CHE-102.702.881, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2011, Publ. 5985038).
Statutenänderung:
22.11.2018.
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weissmahr-Enderli, Joseph A., von Oberhallau, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Weissmahr-Enderli, Hildegard Erika, von Oberhallau, in Zürich, Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weissmahr, Walter Kenneth, von Zürich, in Menzingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5985038, Registre du commerce Glaris, (160)
Rexinter AG, in Näfels, CH-160.3.001.293-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2009, S. 13, Publ. 5154068).
Sitz neu:
Glarus Nord.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weissmahr-Enderli, Joseph A., von Oberhallau, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor mit Einzelunterschrift];
Weissmahr-Enderli, Hildegard Erika, von Oberhallau, in Zürich, Direktorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Bilten, Niederurnen, Oberurnen, Näfels, Mollis, Filzbach, Obstalden und Mühlehorn zur Einheitsgemeinde Glarus Nord, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Nord von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.