Renseignements sur Julian Kim Weikelt
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Julian Kim Weikelt
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005785517, Registre du commerce Berne, (36)
Port Fenster und Glas GmbH, in Port, CHE-401.855.064, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2023, Publ. 1005675133).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Tanja, von Langnau im Emmental, in Bäriswil BE (Bäriswil), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weikelt, Julian Kim, deutscher Staatsangehöriger, in Port, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1005192071, Registre du commerce Berne, (36)
Wurst Kultur GmbH, in Port, CHE-401.855.064, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2019, Publ. 1004745018).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weikelt, Julian Kim, deutscher Staatsangehöriger, in Port, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Tanja, von Langnau im Emmental, in Bäriswil BE (Bäriswil), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1004745018, Registre du commerce Berne, (36)
Fix Parkett GmbH, in Rüdtligen-Alchenflüh, CHE-401.855.064, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2017, Publ. 3933679).
Statutenänderung:
21.10.2019.
Firma neu:
Wurst Kultur GmbH.
Sitz neu:
Port.
Domizil neu:
Bellevuepark 15, 2562 Port.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Gastrobetrieben aller Art, insbesondere Restaurants, Pizzerien, mobile Imbisswägen, Imbiss und Take-Aways, Catering, Heimlieferservice sowie den Handel, Import und Export von Waren aller Art. Ebenfalls zum Zweck der Gesellschaft gehört das Führen von Restaurations- und Barbetrieben sowie den Handel mit und Verkauf von Nahrungsmitteln, Verpflegung, nicht alkoholischen und alkoholischen Getränken nebst Spirituosen sowie den Ausschank derselben und die Erbringung von Dienstleistungen im Gastronomiebereich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmungen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen, Liegenschaften und Wertschriften erwerben, belasten, verwalten und verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. [Die Bestimmungen betreffend Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte werden aus den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief, E-Mail oder Telefax.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Tanja, von Langnau im Emmental, in Port, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Bäriswil BE (Bäriswil), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung];
Weikelt, Julian Kim, deutscher Staatsangehöriger, in Port, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Alchenflüh (Rüdtligen-Alchenflüh), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].