Renseignements sur Edgar Wehrli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Edgar Wehrli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6935186, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
SCHWEIZERISCHER FACHVERBAND DES FLÜSSIGGAS- UND APPARATEHANDELS (FVF), in Basel, CH-037.6.007.109-2, Verein (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2011, Publ. 6323440).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Selzam, Ruedi, von Winterthur und Reuti, in Seuzach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wehrli, Edgar, von Küttigen, in Steffisburg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Montagner, Renzo, italienischer Staatsangehöriger, in Breganzona, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vögeli, Urs, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 6323440, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
SCHWEIZERISCHER FACHVERBAND DES FLÜSSIGGAS- UND APPARATEHANDELS (FVF), bisher in Egerkingen, CH-037.6.007.109-2, Verein (SHAB Nr. 159 vom 19.08.2008, S. 11, Publ. 4617808).
Gründungsstatuten:
15.06.1993.
Statutenänderung:
23.04.2010.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
c/o Schweizerischer Verein für Schweisstechnik, St.Alban-Rheinweg 222, 4052 Basel.
Zweck neu:
Die Wahrung der Interessen von Betrieben der Flüssiggas-Branche;
Förderung der Sicherheit im Umgang mit der Energie Flüssiggas;
Aktive Mitarbeit bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Richtlinien und Vorschriften;
Mitgestaltung und Durchführung von branchenspezifischen Ausbildungskursen;
Förderung der beruflichen und kollegialen Belange der Mitglieder.
Mittel:
Jahresbeiträge der Mitglieder, Einnahmen durch besondere Aktivitäten, Kurse und Dienstleistungen, Geschenke, Vermächtnisse und Zinsen.
Organisation neu:
Generalversammlung, Vorstand von 5 bis 7 Mitgliedern, Bildungskommission, Geschäftsstelle und Kontrollstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abert, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Füllinsdorf, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Selzam, Ruedi, von Winterthur und Reuti, in Seuzach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Klaus, Daniel, von Langnau am Albis, in Glion, Präsident des Vorstandes und Sekretär des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Sekretär des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wehrli, Edgar, von Küttigen, in Steffisburg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vögeli, Urs, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Arber, Ulrich, von Ebikon, in Ebikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fischer, René, von Meisterschwanden, in Zäziwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Registre du commerce Berne, (36)
Carbagas, in M u r i b e i B e r n , Produktion und Verkauf von Luftgasen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2001, S. 421).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Niklaus, von Zuzwil BE, in Münchenbuchsee, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Salzmann, Ulrich, von Signau, in Erlach, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Schor, René, von Neuchâtel und Salvenach, in Düdingen, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Trümpler, Hans, von Rüschlikon, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Wehrli, Edgar, von Küttigen, in Wohlen bei Bern, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horky, Josef, von Bern, in Müntschemier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Krebs, Roland, von Hilterfingen, in Galmiz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merckaert, Joseph, von Belgien, in Le Landeron, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien für HS];
Müller, Daniel, von Bern, in Spiegel bei Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize- Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Peyer, Heinz, von Willisau Stadt, in Münchenbuchsee, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tromp, Adrian, von St. Gallen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Stellvertretender Direktor];
Wicki, Roland, von Basel, in St-Aubin FR, mit Kollektivunterschrift zu zweien.