Renseignements sur Michael Weber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Michael Weber
Participations
Dernières notifications FOSC pour Michael Weber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1651439, Registre du commerce Argovie, (400)
Limmat Elektro AG, bisher in Urdorf, CHE-106.555.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2006, S. 24, Publ. 3197408).
Gründungsstatuten:
23.01.1990.
Statutenänderung:
24.07.2014.
Sitz neu:
Untersiggenthal.
Domizil neu:
Dorfstrasse 87, 5417 Untersiggenthal.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber-Müller, Christine, von Maur, in Obersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Kurt, von Maur, in Obersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
UTA Treuhand AG Baden, in Baden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner Treuhand AG (CHE-107.909.863), in Zürich, Revisionsstelle;
Weber, Michael, von Maur, in Untersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Obersiggenthal, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Weber-Strub, Petra, von Aesch BL, in Untersiggenthal, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3090366, Registre du commerce Zurich, (20)
Limmat Elektro AG, in Urdorf, CH-020.3.916.039-3, Planung und Erstellung von Elektroinstallationen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2000, S. 154).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Michael, von Maur, in Obersiggenthal, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident und Geschäftsführer];
Weber, Kurt, von Maur, in Obersiggenthal, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].
Registre du commerce Zurich, (20)
Limmat Elektro AG, in U r d o r f, Planung und Erstellung von Elektroinstallationen sowie Handel mit Geräten und Material für die Elektroinstallation, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 18.11.1996, S. 7076).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Michael, von Maur, in Obersiggenthal, Vizepräsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].