Renseignements sur Markus Weber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Markus Weber
Participations
Dernières notifications FOSC pour Markus Weber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005395077, Registre du commerce Berne, (36)
afa SA, à Brügg, CHE-163.606.700, société anonyme (No. FOSC 244 du 15.12.2017, Publ. 3933623).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rosato, Stéphane, de Moutier, à Enges, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Weber, Markus, de Täuffelen, à Herrliberg, président du conseil d'administration, administrateur-délégué, avec signature individuelle;
Weber, Victor, de Täuffelen, à Nürensdorf, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 3566801, Registre du commerce Zurich, (20)
Indofrex AG, in Opfikon, CHE-106.951.963, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2016, Publ. 3223663).
Statutenänderung:
22.05.2017.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Balmer-Etienne AG, Bederstrasse 66, 8002 Zürich.
Aktien neu:
800 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 800 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 22.05.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmer-Etienne AG (CHE-258.485.259), in Zürich, Revisionsstelle;
Weber, Markus, von Täuffelen, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Weber, Victor, von Täuffelen, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfäffli, Werner, von Signau, in Benken SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3223663, Registre du commerce Zurich, (20)
Indofrex AG, in Opfikon, CHE-106.951.963, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2015, Publ. 2477527).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Markus, von Täuffelen, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Weber, Victor, von Täuffelen, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.