Renseignements sur Simon Bruce Laurence Watterton
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Simon Bruce Laurence Watterton
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005720374, Registre du commerce Soleure, (241)
DYDERY Holding GmbH, bisher in Hilterfingen, CHE-181.608.418, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2014, Publ. 1494617).
Statutenänderung:
03.04.2023.
Firma neu:
DYDERY Engineering GmbH.
Sitz neu:
Hofstetten-Flüh.
Domizil neu:
Hollenweg 30, 4114 Hofstetten SO.
Zweck neu:
Fabrikation von, Handel mit und Vertrieb von Erzeugnissen der Maschinen-, Metall-, Kunststoff- und verwandter Industrien sowie Durchführung industrieller Arbeiten, Montagen und Unterhalt. Kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und andere Unternehmungen sowie Grundstücke erwerben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Watterton, Simon Bruce Laurence, von Basel und Reigoldswil, in Hofstetten-Flüh, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Hilterfingen].
Numéro de publication: HR02-1004598995, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Imtech-Steri AG, in Biel-Benken, CHE-112.852.022, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2018, Publ. 4122947).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Endress, Urs, von Schaffhausen, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oser, Bernard, von Sins, in Leymen (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschudi, Hans Martin, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Levy, Roger Paul, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oser, Mathieu, von Sins, in Leymen (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Oser, Frédéric, von Sins, in Leymen (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Watterton, Simon Bruce Laurence, von Basel und Reigoldswil, in Hilterfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1883831, Registre du commerce Berne, (36)
Inea Automation AG (Inea Automation SA) (Inea Automation Ltd.), in Aarberg, CHE-479.777.243, Alte Lyssstrasse 2, 3270 Aarberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.12.2014.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, die Herstellung, die Vermarktung und der Vertrieb von technischen Anlagen und Komponenten, insbesondere im Bereich der Investitionsgüterindustrie, sowie Servicedienstleistungen in diesen Geschäftsgebieten. Weiter bezweckt sie den Maschinenbau sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 300'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.00.
Aktien:
3'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Steinegger, Urs, von Neunkirch, in Hilterfingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Watterton, Simon Bruce Laurence, von Basel, in Hilterfingen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneeberger, Stefan Ulrich, von Ochlenberg, in Altendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dobler Treuhand (CHE-113.741.342), in Biberist, Revisionsstelle.