Renseignements sur Bernd Walzel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Bernd Walzel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004558250, Registre du commerce Zurich, (20)
Blueshift Pharma GmbH in Liquidation, in Zürich, CHE-114.586.162, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2017, Publ. 3918857).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walzel, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Numéro de publication: 3918857, Registre du commerce Zurich, (20)
Blueshift Pharma GmbH, in Zürich, CHE-114.586.162, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2015, Publ. 2001165).
Firma neu:
Blueshift Pharma GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.11.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walzel, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2001165, Registre du commerce Zurich, (20)
Blueshift Pharma GmbH, in Zürich, CHE-114.586.162, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2011, Publ. 6457638).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walzel, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 74 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fitzgerald, Daniel, irischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gaillard, Héléne, von Bullet, in Lausanne, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wellinger, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Sevilla (ES), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dvorak, Elisabeth, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.