Renseignements sur Monika Walther-Gerber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Monika Walther-Gerber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Registre du commerce Berne, (36)
Kollektive Getreidesammelstelle Fraubrunnen, in Fraubrunnen, Das Getreide von ihren Genossenschaftern nach der Ernte oder dem Dreschen zu übernehmen, es zu behandeln und zu lagern usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 9 vom 14.01.1999, S. 265).
Firma neu:
Kollektive Getreidesammelstelle Fraubrunnen in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 03.07.2001 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhlen, Samuel, von Riggisberg, in Fraubrunnen, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Isch, Erwin, von Etzelkofen, in Etzelkofen, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jenni, Kurt, von Bangerten, in Limpach, Mitglied und Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Walther-Gerber, Monika, von Wohlen bei Bern, in Fraubrunnen, Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Registre du commerce Berne, (36)
Landwirtschaftliche Genossenschaft von Fraubrunnen und Umgebung, in F r a u b r u n n e n, Förderung der wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder in gemeinsamer Selbsthilfe durch die Vermittlung landwirtschaftlicher Produktionsmittel und Verbrauchsgüter usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 37 vom 25. 02.1997, S. 1257).
Statutenänderung:
21.03.1989, 24.03.1997.
Firma neu:
Landwirtschaftliche Genossenschaft Fraubrunnen.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 11, 3312 Fraubrunnen.
Zweck neu:
Förderung der wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder in gemeinsamer Selbsthilfe, namentlich durch Vermittlung landwirtschaftlicher Produktionsmittel und Verbrauchsgüter, landwirtschaftlicher Erzeugnisse, Erbringen weiterer Dienstleistungen sowie Förderung der beruflichen Kenntnisse und des genossenschaftlichen Geistes durch geeignete Veranstaltungen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Messer, Adrian, von Zauggenried, in Zauggenried, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eberhart, Beat, von Grafenried, in Grafenried, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti, Martin, von Fraubrunnen, in Büren zum Hof, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wanner, Albrecht, von Etzelkofen, in Etzelkofen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhlen, Samuel, von Riggisberg, in Fraubrunnen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Walther-Gerber, Monika, von Wohlen bei Bern, in Fraubrunnen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Einzelprokura];
Kunz, Hansruedi, von Grafenried, in Grafenried, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Fritz, von Grafenried, in Grafenried, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Berger, Hans, von Fahrni, in Büren zum Hof, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Messer, Ueli, von Zauggenried, in Zauggenried, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Registre du commerce Berne, (36)
Kollektive Getreidesammelstelle Fraubrunnen, in Fraubrunnen, Das Getreide von ihren Genossenschaftern nach der Ernte oder dem Dreschen zu übernehmen, es zu behandeln und zu lagern usw., Genossenschaft (SHAB Nr.116 vom 19.06.1989, S.2534).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Hansrudolf, von Grafenried, in Grafenried, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Iseli-Schluep, Fritz, von Grafenried, in Grafenried, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kummer, Alfred, von Limpach, in Limpach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheidegger, Hans, von Madiswil, in Fraubrunnen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Liechti, Ernst, von Eggiwil, in Grafenried, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhlen, Samuel, von Riggisberg, in Fraubrunnen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident], Isch, Erwin, von Etzelkofen, in Etzelkofen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jenni, Kurt, von Bangerten, in Limpach, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweighauser, Matthias, von Limpach, in Grafenried, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wanner, Theo, von Etzelkofen, in Etzelkofen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walther-Gerber, Monika, von Wohlen bei Bern, in Fraubrunnen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.