Renseignements sur Kurt Waldis
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Kurt Waldis
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006118589, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Waldis Swiss AG, in Romanshorn, CHE-113.686.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2021, Publ. 1005342557).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waldis, Robin, von Vitznau, in Rotkreuz (Risch), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Waldis, Doris, von Vitznau, in Uttwil, mit Einzelunterschrift;
Waldis, Kurt, von Vitznau, in Uttwil, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waldis, Kurt, von Vitznau, in Romanshorn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1006118588, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Waldis Enterprise AG, in Romanshorn, CHE-214.760.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2021, Publ. 1005326941).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waldis, Robin, von Vitznau, in Rotkreuz (Risch), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waldis, Kurt, von Vitznau, in Romanshorn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005342557, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Waldis Swiss AG, in Uttwil, CHE-113.686.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2016, S.0, Publ. 2947887).
Statutenänderung:
11.11.2021.
Sitz neu:
Romanshorn.
Domizil neu:
Kreuzlingerstrasse 83, 8590 Romanshorn.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Bereich Landwirtschaftstechnik sowie den Handel mit und den Vertrieb von Bewässerungs-, Witterungsschutz- und Stallanlagen. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte, Immaterialgüterrechte, Know-how sowie Exklusivrechte erwerben, verwerten und vermitteln, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waldis, Kurt, von Vitznau, in Romanshorn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Waldis, Robin, von Vitznau, in Rotkreuz (Risch), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Waldis, Doris, von Vitznau, in Uttwil, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Waldis, Kurt, von Vitznau, in Uttwil, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].