Renseignements sur Michael Walder
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Michael Walder
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005620509, Registre du commerce Berne, (36)
K.T.W. Montagen & Technik GmbH, in Eriswil, CHE-271.163.875, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2019, Publ. 1004755225).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walder, Michael, von Egg, in Eriswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuntzsch, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Eriswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1004755225, Registre du commerce Berne, (36)
K.T.W. Montagen & Technik GmbH, in Thunstetten, CHE-271.163.875, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2019, Publ. 1004569532).
Statutenänderung:
13.09.2019.
Sitz neu:
Eriswil.
Domizil neu:
c/o Marco Kuntzsch, Mühlematte 6, 4952 Eriswil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walder, Michael, von Egg, in Eriswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Bützberg (Thunstetten)].
Numéro de publication: HR01-1004569532, Registre du commerce Berne, (36)
K.T.W. Montagen & Technik GmbH (K.T.W. Montagen & Technik Sàrl) (K.T.W. Montagen & Technik Sagl) (K.T.W. Montagen & Technik Ltd liab Co), in Thunstetten, CHE-271.163.875, Zürichstrasse 8, 4922 Bützberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.02.2019.
Zweck:
Erbringung von Arbeiten des Bauwesens, insbesondere Industriemontagen, Maschinenrevisionen und Fahrzeugbau sowie Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Transport und Logistik und Handel mit Waren im Baubereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 17.01.2019 diverse Handwerkzeuge, vier Fahrzeuge, einen PKW-Anhänger, eine Schweissanlage, wofür 200 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 04.02.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kuntzsch, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Eriswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Walder, Michael, von Egg, in Bützberg (Thunstetten), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.