Renseignements sur Patrick Walde
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Patrick Walde
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005061466, Registre du commerce Argovie, (400)
PWM Patrick Walde Management GmbH, in Aarau, CHE-110.619.153, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2012, S.0, Publ. 6497394).
Firma neu:
PWM Patrick Walde Management GmbH in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.12.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walde, Patrick, von Aarau, in Aarau, Gesellschafter, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6497394, Registre du commerce Argovie, (400)
PWM Patrick Walde Management GmbH, bisher in Risch, CH-400.4.025.350-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2010, S. 25, Publ. 5726354).
Gründungsstatuten:
02.04.2004.
Statutenänderung:
16.12.2011.
Sitz neu:
Aarau.
Domizil neu:
Hohlgasse 47, 5000 Aarau.
Zweck neu:
Unternehmensberatung und Durchführung von Seminaren;
kann sich bei anderen Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, gleichartige Unternehmungen erwerben oder errichten sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die im Anteilbuch eingetragenen Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubler, Bruno, von Kienberg, in Kienberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walde, Patrick, von Aarau, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Matter, Dorothee, von Aarau, in Aarau, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 6335096, Registre du commerce Zurich, (20)
Schweizerischer Verein für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, in Zürich, CH-020.6.000.473-0, Verein (SHAB Nr. 24 vom 04.02.2010, S. 32, Publ. 5477548).
Domizil neu:
Mainaustrasse 30, 8008 Zürich.
Postadresse neu:
Postfach, 8034 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Engesser, Thomas, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Willy, von St. Silvester, in Wichtrach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Erwin, von Aesch und Meikirch, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brütsch, Leo, von Diessenhofen, in Diessenhofen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Paul, von Sommeri, in Thun, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walde, Patrik, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.