Renseignements sur François Vuilleumier
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour François Vuilleumier
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005270395, Registre du commerce Berne
Stiftung Aarbergerhus, in Ligerz, CHE-110.400.956, Stiftung (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2019, Publ. 1004594651).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bourquin-Bähler, Christine Dr., von Sonvilier, in Aarberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dietler, Urs, von Kleinlützel, in Ligerz, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zogg, Philippe, von Basel, in Ligerz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Hans Jürg, von Zürich, in Ligerz, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stalder, Arnold, von Aarberg, in Aarberg, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Martin, Hedwig gen. Hedy, von Ligerz, in Ligerz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vuilleumier, François, von Tramelan und La Sagne, in Biel/Bienne, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Käser, Hans, von Madiswil, in Aarberg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schweizer, Jürg Dr., von Lauwil, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wanzenried, Brigitte, von Ligerz, in Ligerz, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 1187493, Registre du commerce Berne, (36)
SBJ INGENIEURE AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.006.934-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2004, S. 5, Publ. 2418548).
Firma neu:
SBJ INGENIEURE AG in Liq..
Uebersetzungen der Firma neu:
(SBJ INGENIEURS SA en liq.).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.11.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vuilleumier, François, von Tramelan und La Sagne, in Biel/Bienne, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: in Biel BE, Mitglied mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1187491, Registre du commerce Berne, (36)
SBJ INGENIEURE AG, in Ins, CH-073.9.009.059-6, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2005, S. 5, Publ. 2665568).
mit Hauptsitz in:
Biel BE.
Firma neu:
SBJ INGENIEURE AG in Liq..
Uebersetzungen der Firma neu:
(SBJ INGENIEURS SA en liq.).
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-073.3.006.934-8.
Firma Hauptsitz neu:
SBJ INGENIEURE AG in Liq. (SBJ INGENIEURS SA en liq.) [bisher: Firma Hauptsitz: SBJ INGENIEURE AG].Hauptsitz neu: Biel/Bienne [bisher: Hauptsitz: Biel BE].Statuten Hauptsitz neu: [Streichung des Statutendatums von Amtes wegen gemäss Art. 110 HRegV.].
Registrierung Hauptsitz neu:
[Streichung des Eintragungsdatums von Amtes wegen gemäss Art. 110 HRegV.].
Zweck Hauptsitz neu:
[Streichung des Zwecks von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d HRegV].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Streichung der Herren François Vuilleumier, Rudolf Leisi, Erich Hunziker von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. e HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vuilleumier, François, von Tramelan und La Sagne, in Biel BE, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Leisi, Rudolf, von Attiswil, in Ipsach, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hunziker, Erich, von Moosleerau, in Ins, Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift.