Renseignements sur Victoria Voyteshonok
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Victoria Voyteshonok
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004744689, Registre du commerce Valais, (626)
Fondation You & I, à Sion, CHE-322.697.037, fondation (No. FOSC 196 du 10.10.2019, Publ. 1004735215).
Inscription ou modification de personne(s):
Bek, Erkin, ressortissant maltais, à Vandoeuvres, président, avec signature individuelle [précédemment: à Bagnes];
Voyteshonok, Victoria, de Genève, à Bellevue, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: à Pregny-Chambésy].
Numéro de publication: 3637973, Registre du commerce Valais, (626)
Fondation You & I, à Sion, CHE-322.697.037, fondation (No. FOSC 235 du 03.12.2015, Publ. 2517925).
Modification de l'acte de fondation:
24.03.2017.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Berndtson Glover, Marissa, de Cologny, à Bagnes, membre, avec signature collective à deux;
Morand, Dominique, de Hérémence, à Hérémence, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Rojas, Francis , de Genève, à Genève, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Voyteshonok, Victoria, de Genève, à Pregny-Chambésy, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numéro de publication: 3154767, Registre du commerce Zoug, (170)
IMV AG, in Zug, CHE-115.174.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2012, Publ. 6519122).
Firma neu:
IMV AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(IMV SA en liquidation) (IMV Ltd in liquidation) (IMV Inc. in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.10.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Voyteshonok, Victoria, von Genève, in Chambésy, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift und Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].