Renseignements sur Pierre-Yves Vouilloz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Pierre-Yves Vouilloz
Numéro de publication: 3093650, Registre du commerce Valais
Groupement coopératif La Rosière, à Dorénaz, CH-621.5.001.443-3, édification et exploitation d'une grande salle pour manifestations telles que bals, lotos, concerts, etc..., société coopérative (FOSC no 119 du 24.06.1991, p. 2739).
Modification des statuts:
21.05.1987, 19.06.2000, 10.10.2002. Statuts modifiés sur des points non soumis à publication.
Personnes et signatures radiées:
Jordan, Johanny, de Dorénaz, à Dorénaz, président, avec signature collective à deux;
Potts, Bernard, de Oulens;
à Dorénaz, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président;
Jordan, Herbert, de Dorénaz, à Dorénaz, caissier, avec signature collective à deux avec le président;
Jordan, Raymond, de Dorénaz, à Dorénaz, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Jordan, Jean-Marc, de Dorénaz, à Dorénaz, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Veuthey, Gérard, de Dorénaz, à Dorénaz, membre, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personnes:
Jordan, Carol-Didier, de Dorénaz, à Dorénaz, président, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux avec le président];
Rouiller, Marc, de Dorénaz, à Saint-Maurice, vice-président, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: à Dorénaz, membre];
Revaz, Stéphane, de Dorénaz, à Dorénaz, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président;
Vouilloz, Pierre-Yves, de Dorénaz, à Dorénaz, caissier, avec signature collective à deux avec le président;
Moret, Isabel, de Dorénaz, à Dorénaz, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Veuthey, Joseph, de Dorénaz, à Orsières, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Biollay, Jean, de Dorénaz, à Dorénaz, membre, avec signature collective à deux avec le président.