Renseignements sur Fabrice Vouillamoz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Fabrice Vouillamoz
Dernières notifications FOSC pour Fabrice Vouillamoz
Numéro de publication: 3911131, Registre du commerce Valais, (621)
MF Transports Internationaux S.A., à Martigny, CHE-113.712.145, société anonyme (No. FOSC 149 du 04.08.2017, Publ. 3680617).
Modification des statuts:
27.10.2017. 23.11.2017.
Nouvelle raison sociale:
GALETTO SA Comestibles.
Nouveau siège:
Saxon.
Nouvelle adresse:
Route du Léman 45, 1907 Saxon.
Nouveau but:
achat, vente, préparation, transformation et commercialisation de tout produit alimentaire, ainsi qu'achat, vente, location de tout immeuble nécessaire à l'exploitation de l'entreprise (cf. statuts pour but complet).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Sauthier née Chevalier, Karine, de Vollèges, à Martigny, membre du conseil, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Vouillamoz, Fabrice, de Isérables, à Saxon, administrateur unique, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 3196301, Registre du commerce Valais, (621)
Galetto Sàrl, à Saxon, CHE-114.592.180, société à responsabilité limitée (No. FOSC 227 du 21.11.2008, p. 18, Publ. 4743252).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Giudicelli, Philippe, citoyen français, à Sion, associé-gérant et président, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Vouillamoz, Fabrice, de Isérables, à Saxon, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et gérant avec signature collective à deux et avec 10 parts sociales de CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 4743252, Registre du commerce Valais
Galetto Sàrl, à Saxon, CH-621.4.007.705-4, Rte du Léman 45, 1907 Saxon, nouvelle société à responsabilité limitée.
Date des statuts:
11.11.2008.
But:
achat, vente, préparation, transformation et commercialisation de tout produit alimentaire;
importation, exportation de toute denrée nécessaire;
achat, vente, location de tout immeuble nécessaire à l'exploitation de l'entreprise (cf statuts).
Capital social:
CHF 20'000.--.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration des gérants du 11.11.2008, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Personnes inscrites:
Giudicelli, Philippe, citoyen français, à Sion, associé-gérant et président, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.--;
Vouillamoz, Fabrice, de Isérables, à Saxon, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.--.