Renseignements sur Ernst Vogt
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ernst Vogt
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004513045, Registre du commerce Argovie, (400)
Landwirtschaftliche und Weinbaugenossenschaft Remigen, in Remigen, CHE-103.872.037, Genossenschaft (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2016, Publ. 2853321).
Statutenänderung:
27.04.2018.
Firma neu:
GENOSSENSCHAFT WOHNEN & LEBEN REMIGEN.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt durch Erhaltung von Liegenschaften mit Dorfladen in gemeinsamer Selbsthilfe ihren Mitgliedern sowie der Dorfbevölkerung die notwendigsten Lebensmittel und andere Artikel zu vermitteln sowie den Mitgliedern preisgünstigen Wohnraum zu verschaffen und zu erhalten;
kann zur Sicherstellung dieser Zwecke Liegenschaften erwerben und veräussern.
Anteilscheine neu:
CHF 1'000.00.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Haftung bzw. Nachschusspflicht wurde aufgehoben.] [gestrichen: Die persönliche Haftung der Mitglieder ist ausgeschlossen. Die Mitglieder sind jedoch zu Nachschüssen bis maximal CHF 50.--je Mitglied und Bereinigung verpflichtet.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Mitglieder erfolgen in schriftlicher Form.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogt, Ernst, von Remigen, in Remigen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Süss, Beatrice, von Bözen und Remigen, in Remigen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Christoph, von Rubigen, in Remigen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Läuchli, Daniel, von Remigen, in Remigen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyder, Michael, von Riggisberg, in Remigen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2475104, Registre du commerce Argovie, (400)
Landwirtschaftliche und Weinbaugenossenschaft Remigen, in Remigen, CH-400.5.922.028-0, Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältisse ihrer Mitglieder durch Vermittlung eines Sortimentes qualitativ hochwertiger Artikel des land- und hauswirtschaftlichen Bedarfs, Genossenschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2001, S. 9810).
Statutenänderung:
30.04.2004.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Die persönliche Haftung der Mitglieder ist ausgeschlossen. Die Mitglieder sind jedoch zu Nachschüssen bis maximal CHF 50.--je Mitglied und Bereinigung verpflichtet. [bisher: Haftung: Solidarische Haftung bis höchstens Fr. 5'000.-- je Genossenschafter;
Nachschusspflicht bis höchstens Fr. 500.-- je Mitglied und Bereinigung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heid, Hermann, von Remigen, in Remigen, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Leo, von Aeschi bei Spiez, in Remigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stalder, Hans Ulrich, von Lützelflüh, in Remigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt, Ernst, von Remigen, in Remigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Läuchli, Robert, von Remigen, in Remigen, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied];
Süss, Beatrice, von Bözen und Densbüren und Remigen, in Remigen, Mitglied und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Fehlmann, Agatha, von Remigen, in Remigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.