Renseignements sur Zeno Vogel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Zeno Vogel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005819046, Registre du commerce Zurich, (20)
office haratori GmbH, in Zürich, CHE-116.350.305, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2022, Publ. 1005437356).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Portell Brunes, Maria Mercé, spanische Staatsangehörige, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Zeno, von Untervaz, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005437356, Registre du commerce Zurich, (20)
office haratori GmbH, in Zürich, CHE-116.350.305, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2019, Publ. 1004744006).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Zeno, von Untervaz, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Portell Brunes, Maria Mercé, spanische Staatsangehörige, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numéro de publication: HR02-1004744006, Registre du commerce Zurich, (20)
office haratori GmbH, in Zürich, CHE-116.350.305, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2016, S.0, Publ. 3243093).
Statutenänderung:
01.10.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Betreiben eines Architekturbüros sowie Planungs- und Beratungsleistungen im Bereich der Städteplanung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Zeno, von Untervaz, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Portell Brunes, Maria Mercé, spanische Staatsangehörige, in Luzern, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.