Renseignements sur Yvonne Vogel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Yvonne Vogel
Dernières notifications FOSC pour Yvonne Vogel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6034348, Registre du commerce Argovie, (400)
Toscanini GmbH, in Wettingen, CH-400.4.021.315-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 68 vom 05.04.2000, S. 2278). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 31.01.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Yvonne, von Gurbrü, in Wettingen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bruggisser, Manuela, von Giswil, in Wettingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Berchtold, Manuela].
Numéro de publication: 4074508, Registre du commerce Argovie, (400)
Merk Optik AG, in Lenzburg, CH-400.3.016.475-8, Führung eines Fachgeschäftes für Augenoptik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 16.06.2000, S. 4077).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogel, Beat, von Gurbrü, in Wettingen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Vogel, Yvonne, von Gurbrü, in Wettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Joseph Meier Treuhand, in Baden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merk, Stefan, von Obersiggenthal, in Dättwil AG, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Baden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Merk, Nicole, von Obersiggenthal, in Dättwil AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peterhans Treuhand AG, in Schlieren, Revisionsstelle.
Registre du commerce Argovie, (400)
Toscanini GmbH, in W e t t i n g e n, Landstrasse 56, 5430 Wettingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.03.2000.
Zweck:
Führung eines Fachgeschäftes für florale Gestaltung;
kann sich an andern Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, vermitteln und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 40'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Berchtold, Manuela, von Giswil, in Wettingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-;
Iten, Urs, von Oberägeri, in Wettingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-;
Vogel, Yvonne, von Gurbrü, in Wettingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-.