Renseignements sur Thomas Vogel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Thomas Vogel
Participations
Dernières notifications FOSC pour Thomas Vogel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005863280, Registre du commerce Lucerne, (100)
Axerto AG, in Sursee, CHE-391.828.827, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2023, Publ. 1005672824).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Thomas, von Roggliswil, in Roggliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005770230, Registre du commerce Lucerne, (100)
Truvag AG, in Sursee, CHE-105.809.506, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2023, Publ. 1005715325).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühlmann, Herbert, von Rothenburg, in Rothenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thommen, Andreas, von Bubendorf, in Sursee, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Thomas, von Roggliswil, in Roggliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krummenacher, Jan, von Kriens, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnider, Dominik, von Schüpfheim, in Grosswangen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winkler, Ronny, von Mettauertal, in Rain, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sursee];
Steffen, Chantal, von Trub, in Rothrist, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: Baumgartner, Chantal].
Numéro de publication: HR01-1005059155, Registre du commerce Lucerne, (100)
Murhof AG, in Pfaffnau, CHE-472.895.120, Murhofstrasse 4, 6264 Pfaffnau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.11.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen und Betreiben von Institutionen für Menschen, welche Pflege und/oder Betreuung benötigen. Dazu werden Einrichtungen wie Alterszentren, Alterswohnungen sowie Angebote für hindernisfreies Wohnen und weitere bedarfsgerechte Dienstleistungen betrieben. Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte durchzuführen, welche mit diesem Geschäftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an andern Unternehmen mit gleicher oder ähnlicher Zwecksetzung eingehen sowie die Gründung von Tochtergesellschaften und die Errichtung von Zweigniederlassungen im Inland vornehmen. Die Gesellschaft kann Tätigkeiten aller mit dem vorgenannten Zweck unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte, namentlich auch den Kauf, den Verkauf, die Belastung und die Verwaltung von Immobilien vornehmen. Die Gesellschaft hat im Rahmen dieser Statuten eine gemeinnützige, nicht gewinnorientierte und öffentlichen Aufgaben sowie dem Gemeinwohl verpflichtete Institution.
Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Gemäss Sacheinlagevertrag vom 09.11.2020 und Bilanz per 30.06.2020 übernimmt die Gesellschaft von der Einwohnergemeinde Pfaffnau Aktiven (inkl. dem Baurechtsgrundstück Nr. 1442, GB Pfaffnau, im Wert von CHF 385'110.00) im Gesamtwert von CHF 7'337'351.00 und Fremdkapital im Wert von CHF 1'055'024.00 zum Gesamtpreis von CHF 6'282'327.00, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Gut, Markus, von Pfaffnau, in Pfaffnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bieri-Hunkeler, Erna, von Willisau, in Willisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucheli, Pirmin, von Pfaffnau und Schwarzenberg, in Altbüron, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Thomas, von Roggliswil und Pfaffnau, in Roggliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggimann, Hans Ulrich, von Wyssachen, in Grosshöchstetten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle.