Renseignements sur Roger Vogel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Roger Vogel
Dernières notifications FOSC pour Roger Vogel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004548758, Registre du commerce Soleure, (241)
CBD Manufaktur GmbH, in Niedergösgen, CHE-204.032.276, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2017, Publ. 3549789).
Statutenänderung:
17.01.2019.
Sitz neu:
Schönenwerd.
Domizil neu:
Oltnerstrasse 42, 5012 Schönenwerd.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glauser, Patrick, von Zürich, in Niedergösgen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Roger, von Kölliken, in Aarau, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 6'000.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00].
Numéro de publication: 3549789, Registre du commerce Soleure, (241)
CBD Manufaktur GmbH, in Niedergösgen, CHE-204.032.276, Erlinsbacherstrasse 24, 5013 Niedergösgen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.05.2017.
Zweck:
Aufzucht, Vermehrung, Produktion, Beratung, Entwicklung und Verkauf von Urkulturen und nachwachsenden Rohstoffen für industrielle Zwecke wie auch nicht industrielle Zwecke, Handel mit Artikeln aller Art sowie Organisation und Leitung von Erwachsenen-Kursen. Ist berechtigt, eigene Lehrmaterialien zu entwickeln und mit Lehrmitteln aller Art zu handeln. Kann Franchising betreiben als Franchise-Geber und Franchise-Nehmer, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten und veräussern sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 18.05.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schürch, Raffael René, von Ormont-Dessus, in Biberstein, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00;
Glauser, Patrick, von Zürich, in Niedergösgen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00;
Vogel, Roger, von Kölliken, in Aarau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00.
Numéro de publication: 965714, Registre du commerce Soleure, (241)
Infisch GmbH, in Olten, Auf- und Mastzucht von sowie Handel mit Fischen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2002, S. 11, Publ. 579220).
Statutenänderung:
16.04.2003.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rätzer, Markus, von Dintikon, in Olten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Bätscher, Tina, von Rüschegg, in Olten, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.--;
Bätscher, Vreni, von Rüschegg, in Niederbuchsiten, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenker, Christoph, von Walterswil SO, in Frauenfeld, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 24'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 21'000.--];
Vogel, Roger, von Kölliken, in Aarau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 27'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 21'000.--];
Fehlmann, Esther, von Kölliken, in Kappel SO, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.