Renseignements sur Martin Vögeli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Martin Vögeli
Participations
Dernières notifications FOSC pour Martin Vögeli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2510021, Registre du commerce Argovie, (400)
Personalfürsorgefonds der R. Hegi AG, Mettau, in Mettauertal, CHE-109.684.132, Stiftung (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2012, Publ. 6549494).
Name neu:
Personalfürsorgefonds der R. Hegi AG, Mettau in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau vom 08.10.2015 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumsteg, Josef, von Etzgen, in Etzgen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Kurt, von Wil (AG), in Leibstadt, Vizepräsident des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hegi, Roger, von Pfaffnau, in Mettau, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vögeli, Martin, von Schwaderloch, in Koblenz, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3513584, Registre du commerce Argovie, (400)
R. Hegi AG, in Mettau, CH-400.3.010.184-4, Elektro- und Telefoninstallationen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2004, S. 2, Publ. 2114896).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Hans-Rudolf, von Uesslingen-Buch, in Mettau, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vögeli, Martin, von Schwaderloch, in Döttingen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Koblenz].
Numéro de publication: 2114896, Registre du commerce Argovie, (400)
R. Hegi AG, in Mettau, Elektro- und Telefoninstallationen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 18.02.1999, S. 1130).
Domizil neu:
Hauptstrasse 100, 5274 Mettau, [behördliche Umadressierung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumsteg, Heinz, von Etzgen, in Etzgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Vögeli, Martin, von Schwaderloch, in Koblenz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hegi-Egli, Ruth, von Pfaffnau und Hittnau, in Mettau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Dünki, Erika, von Rorbas, in Kaisten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Huber, Hans-Rudolf, von Uesslingen-Buch, in Mettau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zumsteg, Josef, von Etzgen, in Etzgen, mit Kollektivprokura zu zweien.