Renseignements sur Susanne Vock
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Susanne Vock
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4208810, Registre du commerce Zurich, (20)
Swiss Design Association (SDA), in Zürich, CH-020.6.900.436-5, Verein (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2005, S. 18, Publ. 3083620).
Statutenänderung:
29.04.2005, 28.04.2006.
Zweck neu:
Die Swiss Design Association vereint die Berufsleute aller Design-Disziplinen der Schweiz und weitere - am Schweizerischen Designschaffen interessierte - natürliche und juristische Personen. Die Swiss Design Association entwickelt professionelle Dienstleistungen für ihre Mitglieder. Die Swiss Design Association fördert die Qualität des Schweizerischen Designschaffens. Die Swiss Design Association setzt sich für die Anerkennung des Designs auf politischer und wirtschaftlicher Ebene ein. Die Swiss Design Association setzt sich für eine Berufsbildung in den verschiedenen Design-Disziplinen ein, welche die von ihr geforderten Interessen und Ziele garantiert. Die Swiss Design Association unterhält Beziehungen zu gleichgesinnten Berufsvereinigungen im In- und Ausland, insbesondere zu ICSID (International Councel of Societies of Industrial Design). Die Swiss Design Association sorgt für den Austausch von Erfahrungen, Wissen und Meinungen durch Diskussionen, Veranstaltungen, Studien und Publikationen. Die Swiss Design Association unterstützt und berät nationale und internationale Institutionen in Designfragen.
Mittel neu:
jährliche Mitgliederbeiträge, Einnahmen aus der Verbandstätigkeit, Zinserträge, freiwillige Zuwendungen, Sponsoring. [bisher: Mittel: Von der Generalversammlung zu bestimmende jährliche Mitgliederbeiträge, Einnahmen aus der Verbandstätigkeit, freiwillige Zuwendungen, Zinserträge, Sponsoring, Einnahmen aus der Zertifizierung 'Certificate of the Swiss Design Association'.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michel, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Paoli, Hanspeter, von Zürich, in Oberengstringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Vock, Susanne, von Wohlen AG, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Hinrichs, Christiane Margarete, deutsche Staatsangehörige, in Meisterschwanden, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bloch, Martin, von Laupersdorf und Schaffhausen, in Zürich, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Howeg, Florian, von Hinwil, in Zürich, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Bencseky, Beatrix, von Lausen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Carrel, Thomas, von Lamboing, in Iffwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Ernst Magener, Meret, von Bern und Aarau, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Westmeyer, Stefan, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numéro de publication: 2322964, Registre du commerce Zurich, (20)
Swiss Design Association (SDA), in Zürich, Verein (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2002, S. 20, Publ. 432684).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grazioli, Roman, von Winterthur, in Winterthur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Näf, Gregor, von St. Gallen, in Niederrohrdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hinrichs, Christiane Margarete, deutsche Staatsangehörige, in Meisterschwanden, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Bloch, Martin, von Laupersdorf und Schaffhausen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Michel, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Paoli, Hanspeter, von Zürich, in Oberengstringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Vock, Susanne, von Wohlen AG, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.