Renseignements sur Markus Villiger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Markus Villiger
Participations
Dernières notifications FOSC pour Markus Villiger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1004700418, Registre du commerce Lucerne, (100)
Pavatex SUISSE AG, in Sursee, CHE-174.045.390, Wilemattstrasse 11, 6210 Sursee, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
13.08.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Holz und Holzwerkstoffen sowie die technische Beratung der eigenen Produkte und das Halten von Markenrechten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner national wie auch international Filialen gründen und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Ausserdem kann sie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail).
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Villiger, Markus, von Sins, in Rothenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dr. Balsiger & Partner AG (CHE-103.858.209), in Zofingen, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4517994, Registre du commerce Obwald, (140)
Fusion - World GmbH, in Alpnach, CH-140.4.002.836-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2007, S. 13, Publ. 3742992).
Statutenänderung:
3.06.2008. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 03.06.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Villiger, Markus, von Sins, in Rothenburg, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matter-Tschannen, Patrik, von Engelberg, in Alpnach Dorf (Alpnach), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 15'000.--];
Matter-Tschannen, Britta, von Engelberg und Radelfingen, in Alpnach Dorf (Alpnach), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.-- [bisher: von Engelberg, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 3742992, Registre du commerce Obwald, (140)
Fusion - World GmbH, in Alpnach, CH-140.4.002.836-3, Handel mit Sportartikeln und Freizeitbekleidung, Führen einer Reparaturwerkstätte für Sportartikel, Organisation von Sport-Events und Betrieb einer Gastro Lounge, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2006, S. 10, Publ. 3362170).
Statutenänderung:
18.01.2006.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matter-Tschannen, Patrik, von Engelberg, in Alpnach Dorf (Alpnach), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--];
Villiger, Markus, von Sins, in Rothenburg, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--.