Renseignements sur Johannes Vetsch
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Johannes Vetsch
Participations
Dernières notifications FOSC pour Johannes Vetsch
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 976727, Registre du commerce Zurich, (20)
Vibes GmbH, in Zürich, CH-020.4.018.963-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 28.11.2012, Publ. 6950152).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vetsch, Johannes, von Grabs, in Basel, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6950152, Registre du commerce Zurich, (20)
Vibes GmbH, in Zürich, CH-020.4.018.963-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2011, S. 27, Publ. 6041862).
Statutenänderung:
07.11.2012.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel und Vertrieb von Einrichtungsgegenständen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loos, Dieter, von Fislisbach, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vetsch, Christof, von Grabs, in Brugg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Vetsch, Johannes, von Grabs, in Basel, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numéro de publication: 6041862, Registre du commerce Zurich, (20)
Vibes GmbH, in Zürich, CH-020.4.018.963-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 10.11.2000, S. 7653). Gemäss Erklärung vom 21. November 2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vetsch, Johannes, von Grabs, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Loos, Dieter, von Fislisbach, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher:in Baden].