Renseignements sur Arben Vata
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Arben Vata
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3401555, Registre du commerce Zurich, (20)
INN Home AG, in Schlieren, CHE-186.512.151, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2015, Publ. 2241583).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vata, Arben, von Winterthur, in Dietikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vranovci, Besim, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1049179, Registre du commerce Zurich, (20)
INN Home AG, in Zürich, CH-020.3.039.604-2, Regensbergstrasse 79, 8050 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.08.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Beteiligungen, den Handel mit und die Verwaltung von Immobilien und die Tätigkeit als General- und Totalunternehmer. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 440'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 440'000.00.
Aktien:
440 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 20.08.2013 die Liegenschaft Fahrwangen Nr. 893, wofür 220 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch einfachen Brief an die im Aktienregister eingetragenen Adressen. Gemäss Erklärung vom 20.08.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Vata, Arben, von Winterthur, in Dietikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vranovci, Besim, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6766836, Registre du commerce Zurich, (20)
AMINERCO GmbH, in Schlieren, CH-020.4.044.085-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 86 vom 03.05.2012, Publ. 6663942).
Statutenänderung:
29.06.2012.
Sitz neu:
Dietikon.
Domizil neu:
Giessenstrasse 11, 8953 Dietikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vata, Arben, von Winterthur, in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luburic, Jozo, kroatischer Staatsangehöriger, in Schlieren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.