Renseignements sur Mathilde Vas Meier
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Mathilde Vas Meier
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005587132, Registre du commerce Zurich, (20)
Pure Product Company GmbH, in Unterengstringen, CHE-112.420.875, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2017, S.0, Publ. 3478773).
Statutenänderung:
13.10.2022.
Firma neu:
Pro Sanitär GmbH.
Sitz neu:
Uster.
Domizil neu:
Hohfurenstrasse 7, 8610 Uster.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, die Vermittlung und den Handel mit Immobilien sowie die Planung und Ausführung von Bauten und Renovationen. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft das Erbringen von Dienstleistungen und den Handel mit Waren aus dem artverwandten Bereich. Darüber hinaus kann die Gesellschaft im Treuhandbereich tätig sein sowie Beratungen aller Art durchführen und Patente und Lizenzgeschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen, solche errichten, übernehmen, direkt oder indirekt finanzieren sowie Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vas Meier, Mathilde, von Kriens, in Unterengstringen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Meier, René, von Würenlingen, in Unterengstringen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Memeti, Harbin, von Uster, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 3478773, Registre du commerce Zurich, (20)
Pure Product Company GmbH, in Unterengstringen, CHE-112.420.875, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2013, Publ. 7105104).
Statutenänderung:
23.03.2017.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 28.06.2005 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlageverträgen vom 23.06.2005 eine Lagereinrichtung, Prototypen zur Verwendung als Anschauungsmaterial für Modellierkurse und zur Grundlagenvermittlung der Anwendungstechniken, eine Nähmaschine für Industrie und Gewerbe, eine Beleuchtungseinrichtung und eine Produktionsmaschine, wofür CHF 10'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vas-Grubits, Mathilde, von Kriens, in Kriens, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vas Meier, Mathilde, von Kriens, in Unterengstringen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 5038376, Registre du commerce Zurich, (20)
Pure Product Company GmbH, in Obfelden, CH-020.4.031.301-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2005, S. 24, Publ. 2913906).
Statutenänderung:
02.03.2009.
Sitz neu:
Unterengstringen.
Domizil neu:
Seebergstrasse 1, 8103 Unterengstringen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführerin vom 06.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, René, von Würenlingen, in Unterengstringen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher:in Obfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Vas Meier, Mathilde, von Kriens, in Unterengstringen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher:in Obfelden, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung].