Renseignements sur Peter Utz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Peter Utz
Participations
Dernières notifications FOSC pour Peter Utz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1262257, Registre du commerce Nidwald, (150)
puserv ag, in Beckenried, CHE-107.953.433, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2010, S. 10, Publ. 5900184).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Utz, Peter, von Aeschi SO, in Bremgarten AG, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Utz, Patrick Peter, von Aeschi SO, in Langnau am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5900184, Registre du commerce Nidwald, (150)
puserv ag, bisher in Bremgarten AG, CH-400.3.003.015-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2007, S. 3, Publ. 4228378).
Statutenänderung:
27.10.2010.
Sitz neu:
Beckenried.
Domizil neu:
Buochserstrasse 53, 6375 Beckenried.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Veräusserung, die Vermietung und die Verwaltung von Immobilien, Büroeinrichtungen und Einrichtungen für die Abwicklung von Logistikprozessen. Weiter bezweckt die Gesellschaft das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Gebäudeunterhalt sowie im Bereich Management-Beratung und Consulting. Die Gesellschaft kann alle mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Verbindung stehenden Geschäfte vornehmen, sich an andern Unternehmungen beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten sowie Finanzierungen aller Art tätigen, insbesondere Darlehen an Dritte oder an Aktionäre gewähren oder solche sicherstellen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 500.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Email oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 27.10.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
IMS Wirtschaftsprüfer für KMU AG, in Eggenwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Utz, Peter, von Aeschi SO, in Bremgarten AG, Mitglied, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Utz-Büsser, Josefina Rita, von Aeschi SO, in Bremgarten AG, mit Einzelprokura (wie bisher).
Numéro de publication: 4195618, Registre du commerce Argovie, (400)
Puag AG, in Bremgarten AG, CH-400.3.003.015-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2007, S. 2, Publ. 3762314).
Statutenänderung:
30.10.2007.
Firma neu:
puserv ag.
Domizil neu:
c/o Peter Utz, Itenhardstrasse 16, 5620 Bremgarten.
Zweck neu:
Erwerb, Veräusserung, Vermietung und Verwaltung von Immobilien, Büroeinrichtungen und Einrichtungen für die Abwicklung von Logistikprozessen, Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Gebäudeunterhalt sowie im Bereich Managementberatung und Consulting;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten sowie Finanzierungen tätigen, insbesondere Darlehen an Dritte oder an Aktionäre gewähren oder solche sicherstellen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laubacher, Martin, von Muri AG, in Wohlen AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wullschleger, Kurt, von Zofingen, in Rothrist, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Turke, Ralph, von Zürich, in Wohlen AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kamber, Paul, von Luzern, in Rupperswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Good, Peter, von Mels, in Althäusern, Delegierter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Utz, Peter, von Aeschi SO, in Bremgarten AG, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Utz-Büsser, Josefina Rita, von Aeschi SO, in Bremgarten AG, mit Einzelprokura.