Renseignements sur Gertrud Marie Luise Ulrich Odermatt
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Gertrud Marie Luise Ulrich Odermatt
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004558554, Registre du commerce Schwyz, (130)
Arney GmbH in Liquidation, in Küssnacht (SZ), CHE-265.790.696, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2017, Publ. 3947787).
Domizil neu:
c/o Gewerbe-Treuhand AG, Bodenstrasse 23, 6403 Küssnacht am Rigi.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ulrich Odermatt, Gertrud Marie Luise, von Küssnacht SZ, in Küssnacht SZ, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waser, Pius, von Weggis, in Weggis, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2734521, Registre du commerce Schwyz, (130)
ANP GmbH, in Steinen, CHE-265.790.696, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2014, Publ. 1309193).
Statutenänderung:
09.03.2016.
Firma neu:
Arney GmbH.
Sitz neu:
Küssnacht SZ.
Domizil neu:
c/o Ulrich Wirtschaftsberatung AG, Luzernerstrasse 1, 6403 Küssnacht SZ.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft: Consulting, Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Leasing im Bereich Möbel. Die Gesellschaft kann sämtliche Aktivitäten entfalten, die mit dem Hauptzweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Affentranger, Peter Anton, von Fischbach, in Steinen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schnüriger Affentranger, Monica Justina, von Lauerz, in Steinen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulrich Wirtschaftsberatung AG (CHE-116.372.270), in Küssnacht SZ, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Ulrich Odermatt, Gertrud Marie Luise, von Küssnacht SZ, in Küssnacht SZ, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2382513, Registre du commerce Schwyz, (130)
360 POS GmbH, in Arth, CHE-291.595.841, Seeblick 4A, 6415 Arth, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.08.2015.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft: Consulting, Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Leasing im Bereich Möbel sowie Vermittlung von Personal. Die Gesellschaft kann sämtliche Aktivitäten entfalten, die mit dem Hauptzweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die der Gesellschaft zuletzt bekanntgegebene und im Anteilbuch eingetragene Adresse der Gesellschafter. Gemäss Erklärung vom 25.8.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Jäckl, Alfred Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Arth, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Ulrich Odermatt, Gertrud Marie Luise, von Küssnacht SZ, in Morschach, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.