Renseignements sur Tetyana Tymoshenko
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Tetyana Tymoshenko
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006113675, Registre du commerce Zurich, (20)
Swisskers GmbH, in Zürich, CHE-290.148.528, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2023, Publ. 1005809891).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tymoshenko, Tetyana, ukrainische Staatsangehörige, in Oberwil-Lieli, Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005185727, Registre du commerce Zurich, (20)
Swisskers GmbH, in Zürich, CHE-290.148.528, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2020, Publ. 1004958597).
Statutenänderung:
18.03.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt: Import und Export von Waren, Food, Non-Food, mit Gross- und Einzelhandelsverkauf. Die Gesellschaft kann Grundstücke in der Schweiz und im Ausland erwerben. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tymoshenko, Tetyana, italienische Staatsangehörige, in Oberwil-Lieli, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Porzio, Stanislao, italienischer Staatsangehöriger, in Oberwil-Lieli, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Mancini, Claudio Angelo, italienischer Staatsangehöriger, in Volketswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1004958597, Registre du commerce Zurich, (20)
Swisskers GmbH, bisher in Wettingen, CHE-290.148.528, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2019, Publ. 1004600118).
Statutenänderung:
23.07.2020.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Claridenstrasse 36, 8002 Zürich.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ferrer Marquez, Julio, spanischer Staatsangehöriger, in Wettingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Iseli, Valentina Sofia, von Hasle bei Burgdorf, in Wettingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Iseli, Valeria, von Hasle bei Burgdorf, in Wettingen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tymoshenko, Tetyana, italienische Staatsangehörige, in Oberwil-Lieli, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.