Renseignements sur David Trüllinger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour David Trüllinger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005522027, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Wohnbaugenossenschaft Quantum, in Hallau, CHE-360.530.148, Genossenschaft (SHAB Nr. 173 vom 09.09.2014, S.0, Publ. 1705349).
Domizil neu:
c/o Samuel Trüllinger, Lahngasse 17, 8215 Hallau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trüllinger, David, von Weiach, in Hallau, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trüllinger, Michael, von Hemishofen, in Hallau, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trüllinger, Sarah, von Hemishofen und Weiach, in Hallau, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trüllinger, Eva, von Weiach und Thayngen, in Hallau, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zanrei, Maria, italienische Staatsangehörige, in Hallau, Mitglied der Verwaltung und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Trüllinger, Samuel, von Weiach, in Hallau, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zanrei, Manuel, von Bühler, in Hallau, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005233875, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
CUBUS Consulting GmbH, in Wilchingen, CHE-380.160.244, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2020, Publ. 1004895790).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trüllinger, David, von Weiach, in Hallau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trüllinger, Albert, von Weiach, in Wilchingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1004895790, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
CUBUS Consulting GmbH, in Hallau, CHE-380.160.244, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2019, Publ. 1004693132).
Statutenänderung:
19.05.2020.
Sitz neu:
Wilchingen.
Domizil neu:
c/o Albert Trüllinger, Mettlenweg 3, 8217 Wilchingen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Treuhanddienstleistungen sowie Dienstleistungen auf dem Gebiet der Unternehmensberatung, insbesondere im Zusammenhang der Finanzierung von Unternehmen, Optimierung der Finanzstruktur, der Unternehmensentwicklung und Change-Prozessen sowie strategischen und betriebswirtschaftlichen Beratung. Dem Training und Coaching von Personen sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. Die einheitliche Leitung sowie die Übernahme der Unternehmensleitung und Vertretung, des Managements, von Leitungs-, Kontroll- und Steuerungsfunktion in den Beteiligungsunternehmen. Sie kann Urheberrechte, Patente, Lizenzen, Marken und andere Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten und verkaufen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder ähnliche Unternehmungen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke und Immobilien erwerben, verkaufen und belasten sowie alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu fördern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trüllinger, David, von Weiach, in Hallau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].