Renseignements sur Roland Travelletti
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Roland Travelletti
Numéro de publication: HR02-1005037587, Registre du commerce Valais, (626)
Agence d'administration et de gérance immobilière Adagi SA, à Ayent, CHE-108.010.267, société anonyme (No. FOSC 143 du 26.07.2011, p.0, Publ. 6272170).
Modification des statuts:
26.11.2020.
Nouveau but:
Tous mandats fiduciaires, d'administration, de gérance, d'assurances, d'agences de voyages, achat, construction, exploitation, mise en valeur, vente d'immeubles et de droits immobiliers et toutes opérations immobilières, mobilières, financières et commerciales s'y rapportant ainsi que toutes participations financières (cf. statuts pour but complet).
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: par écrit ou par courriel.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Travelletti, Roland, de Ayent, à Sion, président, avec signature individuelle;
Travelletti, Annette, de Ayent, à Sion, administratrice, avec signature individuelle;
K. Perraudin Fiduciaire (CH-621.1.006.854-0), à Saillon, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Gaudin, Emmanuel, de Ayent, à Ayent, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Soguel, Laurent, de Val-de-Ruz, à Conthey, administrateur, avec signature collective à deux. Selon déclaration du 26.11.2020, il est renoncé à un contrôle restreint. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numéro de publication: 4409378, Registre du commerce Valais
Agence d'administration et de gérance immobilière Adagi SA, à Ayent, CH-626.3.000.007-7, société anonyme (FOSC no 67 du 08.04.2003, p. 17, publ. 940824).
Inscription ou modification de personnes:
Travelletti, Roland, de Ayent, à Sion, président, avec signature individuelle [précédemment: administrateur unique];
Travelletti, Annette, de Ayent, à Sion, administratrice, avec signature individuelle.
Registre du commerce Valais
PA Exploitation des Piscines d'Anzère, à A y e n t, favoriser ses membres dans le cadre de l'exploitation des piscines à Anzère, société coopérative (FOSC du 15.03.1995, no 52, p. 1456).
Personne et signature radiée:
Travelletti, Roland, de Ayent, à Sion, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président