Renseignements sur Ernst-Jan Tolen
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Ernst-Jan Tolen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004475465, Registre du commerce Schwyz, (130)
Tolen Consulting GmbH, bisher in Dübendorf, CHE-195.235.039, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2016, Publ. 2742247).
Statutenänderung:
20.09.2018.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
c/o Franck R. Tolen, Seestrasse 160, 8806 Bäch SZ.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tolen, Ernst-Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Hongkong (CN), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Dübendorf];
Tolen, Frank R., von Dübendorf, in Freienbach, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2742247, Registre du commerce Zurich, (20)
Tolen Consulting GmbH, in Bassersdorf, CHE-195.235.039, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2011, Publ. 6265322).
Statutenänderung:
17.03.2016.
Sitz neu:
Dübendorf.
Domizil neu:
c/o Ernst-Jan Tolen, Meiershofstrasse 20, 8600 Dübendorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft erbringt Beratungs-, Trainings- und Supportdienstleistungen für die Führungsthemen in den Unternehmen.
Dazu gehören:
Strategisches Management, Führung, Leadership, Organisationsentwicklung, Unternehmensentwicklung, Change Management, ICT, Finanzen und Controlling, Innovationsmanagement, Marketing, Produktmanagement, Verkauf und Account Management, Prozessmanagement, Compliance, Projektmanagement und Qualitätsmanagement. Die Gesellschaft kann Dienstleistungen in den Bereichen der Rekrutierung und Vermittlung von Führungskräften und Fachspezialisten sowie aller damit verbundenen Beratungsleistungen erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tolen, Ernst-Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Bassersdorf].
Numéro de publication: 1871775, Registre du commerce Zurich, (20)
Information Factory AG, in Zürich, CHE-108.425.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2014, Publ. 1653907).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tolen, Ernst-Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Bassersdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Inspecta Treuhand AG (CHE-107.263.624), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: Inspecta Treuhand AG (CH-320.3.005.445-0)].