Renseignements sur Christoph Tobler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christoph Tobler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1888669, Registre du commerce Grisons, (350)
EMS-CHEMIE AG, in Domat/Ems, CHE-105.904.234, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 09.09.2014, Publ. 1705431).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggenschwiler, Dieter, von Muttenz, in Domat/Ems, mit Kollektivprokura zu zweien;
Siegrist, Kurt, von Meisterschwanden, in Tamins, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sigrist, Beat, von Sarnen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tobler, Christoph, von Thal, in Flims, mit Kollektivprokura zu zweien;
Disch, Erwin, von Schiers, in Domat/Ems, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schlumpf, Martin, von St. Peterzell, in Domat/Ems, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ebneter, Stefan Beat, von Appenzell, in Appenzell, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Patrick, von Unterkulm, in Hettlingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hala, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Lindenberg (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Bayer, Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Domat/Ems, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jaeggi, Markus, von Recherswil, in Igis (Landquart), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 5600728, Registre du commerce Grisons, (350)
Curling Flims AG, in Flims, CH-350.3.006.242-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2006, S. 8, Publ. 3366666).
Statutenänderung:
15.04.2010.
Firma neu:
Curling Flims AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.04.2010 aufgelöst. [Die weiteren publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brenn, Andreas, von Stierva, in Flims, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fontana, Nicolaus, von Flims, in Flims, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spitz, Jürg, von Grabs, in Flims, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tobler, Christoph, von Thal, in Flims, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gurtner, Fredy, von Wahlern, in Flims, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlosser, Christoph, von Stüsslingen, in Flims, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hotz, Francisca, von Bern, in San Francisco (USA), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tonoli, Gian Andrea, von Poschiavo, in Laax, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Monigatti, Jürg, von Brusio, in Felsberg, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Grisons, (350)
Curling Flims AG, in Flims, Curling-Halle Flims, 7018 Flims-Waldhaus, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.09.1997.
Zweck:
Erhaltung, Erweiterung und Erneuerung der Curling-Anlagen in Flims;
die Gesellschaft kann diese Anlagen selber betreiben oder an Dritte vermieten. Zu diesem Zwecke kann sie Miet-, Baurechts- oder Grundstückkaufverträge abschliessen und alle Rechtsgeschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen und kann sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Aktienkapital:
CHF450'000.¬.
Liberierung Aktienkapital:
CHF450'000.¬.
Aktien:
9'000 Namenaktien zu CHF50.¬.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung vom Curling-Club Flims, in Flims, die Curling-Halle Flims zum Preise von CHF450'000.¬, wofür 9'000 Namenaktien zu CHF50.¬ ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Brenn, Andreas, von Stierva, in Flims, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fontana, Nicolaus, von Flims, in Flims, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spitz, Jürg, von Grabs, in Flims, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tobler, Christoph, von Thal, in Flims, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gurtner, Fredy, von Wahlern, in Flims, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riedi Ruffner Theus AG, in Chur, Revisionsstelle.