Renseignements sur Eva Thüler-Räss
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Eva Thüler-Räss
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005362533, Registre du commerce Berne, (36)
H. Räss GmbH, in Bern, CHE-111.640.440, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 253 vom 28.12.2010, S.6, Publ. 5963214).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thüler-Räss, Eva, von Landiswil, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thüler, Remo, von Sumiswald, in Neuenegg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 5963214, Registre du commerce Berne, (36)
H. Räss GmbH, in Bern, CH-035.4.033.067-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2004, S. 2, Publ. 2252846).
Statutenänderung:
14.12.2010.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Durchführen von Reparaturen und den Handel mit Haushaltsapparaten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich. Gemäss Erklärung vom 17.03.2010 / 14.12.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thüler, Remo, von Sumiswald, in Neuenegg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00];
Thüler-Räss, Eva, von Landiswil, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00].
Numéro de publication: 2252846, Registre du commerce Berne, (36)
H. Räss GmbH, in Bern, Werkgasse 20, 3018 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
3.05.2004.
Zweck:
Durchführen von Reparaturen und Handel mit Haushaltsapparaten;
kann sich an andern Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben oder veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma 'Heinz Räss Inhaber R. Thüler', in Bern, gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 3.5.2004 und Bilanz per 31.12.2003 mit Aktiven von CHF 504'416.59 und Passiven von CHF 394'215.75, wofür CHF 18'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 92'200.84 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Thüler, Remo, von Sumiswald, in Neuenegg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--;
Thüler-Räss, Eva, von Landiswil, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--.