Renseignements sur Christoph Thomann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christoph Thomann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4144600, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft I-CH - Informatik Berufsbildung Schweiz, in Zürich, CH-020.5.000.337-7, Organisation für die Berufsbildung der Informatiker, Genossenschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2005, S. 21, Publ. 3143542).
Statutenänderung:
24.09.2007.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 24.09.2007 Aktiven von CHF 1'177'479.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 964'873.-- auf die I-CH - Informatik Berufsbildung Schweiz AG, in Zürich (CH-020.3.031.499-8).
Gegenleistung:
CHF 212'606.--.
Firma neu:
GHBI Grund- und Höhere Berufsbildung Informatik in Liquidation.
Domizil neu:
Vulkanstrasse 120, 8048 Zürich. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.09.2007 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Urs, von Grenchen und Balsthal, in Grenchen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krebser, Hans, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bodenmann, Walter, von Zürich, in Mellingen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Peter U., von Obergösgen, in Therwil, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Franchini, Francesco, von Gerra (Verzasca), in Pura, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küttel, Hansruedi, von Weggis, in Menzingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nietlispach, Peter, von Basel, in Therwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Szentkuti, Dr. Ildiko, von Zürich, in Wädenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thomann, Christoph, von Zürich und Affeltrangen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauenstein, Daniel, von Ottenbach, in Zug, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Clouquaz-Perret, Nicole, von Renens VD, in Renens VD, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Markus, von Zürich, in Haut-Vully, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Limacher, Jakob, von Schüpfheim, in Höri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petrin, Peter, von Schlieren, in Oberengstringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neyerlin, Pascal, von Laufen, in Morges, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boller, Frank, von Zürich, in Ennetbaden, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Keller, René, von Wiesendangen, in Winterthur, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor];
Merkli, Dr. Ugo, von Winterthur, in Hittnau, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor].
Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft I-CH - Informatik Berufsbildung Schweiz, in Z ü r i c h , Gestaltung und Koordination einer zukunftsorientierten Informatik- Berufsbildung, Genossenschaft (SHAB Nr. 200 vom 13.10.2000, S. 7009).
Statutenänderung:
19.01.2001. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Franchini, Francesco, von Gerra (Verzasca), in Pura, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Otto, von Silenen, in Zollikofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küttel, Hansruedi, von Weggis, in Menzingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Armin, von Reiden, in Wünnewil-Flamatt, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nietlispach, Peter, von Basel, in Therwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Szentkuti, Dr. Ildiko, von Zürich, in Wädenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thomann, Christoph, von Zürich und Affeltrangen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.