Renseignements sur Christoph Theus
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christoph Theus
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006004463, Registre du commerce Grisons
Brandis 12 AG, in Chur, CHE-114.497.541, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2020, Publ. 1004907337).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Theus, Christoph, von Domat/Ems, in Bonaduz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004907337, Registre du commerce Grisons, (350)
Brandis 12 AG, in Sils im Domleschg, CHE-114.497.541, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2019, Publ. 1004694950).
Statutenänderung:
02.06.2020.
Sitz neu:
Chur.
Domizil neu:
Brandisstrasse 12, 7000 Chur.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gilli, Conradin, von Sufers, in Sils im Domleschg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Claus-Bertogg, Claudia, von Sevgein und Chur, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Erich, von Stäfa, in Sils im Domleschg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caviezel, Gieri, von Sumvitg, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Theus, Christoph, von Domat/Ems, in Bonaduz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Theus, Corsin, von Domat/Ems, in Bonaduz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3725715, Registre du commerce Grisons, (350)
Luber AG, in Vaz/Obervaz, CHE-230.940.446, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2017, Publ. 3585063).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alfina Revision AG, in Chur, Revisionsstelle;
Theus, Christoph, von Domat/Ems, in Bonaduz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mittner + Partner, Treuhand Beratung Revision (CHE-112.027.035), in Chur, Revisionsstelle.