Renseignements sur Hans Thali-Lang
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hans Thali-Lang
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2478313, Registre du commerce Lucerne, (100)
Stiftung Dorfkreuz Gelfingen, in Hitzkirch, CHE-110.389.562, Stiftung (SHAB Nr. 46 vom 09.03.2009, S. 13, Publ. 4916986).
Domizil neu:
c/o Gemeindekanzlei, Luzernerstrasse 8, 6285 Hitzkirch.
Aufsichtsbehörde neu:
Gemeinderat Hitzkirch. Die Stiftung wurde mit Entscheid der Aufsichtsbehörde vom 28.05.2015 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer-Schmid, Josef K., von Luzern und Hitzkirch, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Vizepräsidenten;
Thali-Lang, Hans, von Hitzkirch, in Hitzkirch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten;
Kretz-Bucher, Jakob, von Hitzkirch, in Hitzkirch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thali, Markus, von Hitzkirch, in Hitzkirch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmitz, Stefan, von Emmen, in Hitzkirch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruckstuhl Zehnder, Esther, von Birmenstorf AG und Luzern, in Hitzkirch, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ineichen, Luzia, von Hitzkirch und Eich, in Hitzkirch, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4916986, Registre du commerce Lucerne, (100)
Stiftung Dorfkreuz Gelfingen, bisher in Gelfingen, CH-100.7.012.868-0, Stiftung (SHAB Nr. 28 vom 03.02.1962, S. 363).
Sitz neu:
Hitzkirch. [Gemeindefusion per 01.01.2009 ohne Anpassung der Urkunde].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer-Schmid, Josef K., von Luzern und Hitzkirch, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Vizepräsidenten [bisher: von Luzern und Gelfingen];
Thali-Lang, Hans, von Hitzkirch, in Hitzkirch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten [bisher: von Gelfingen, in Gelfingen];
Kretz-Bucher, Jakob, von Hitzkirch, in Hitzkirch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: von Gelfingen, in Gelfingen].