Renseignements sur Rolf Tepperwien
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Rolf Tepperwien
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005739499, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
BINAERO AG, in Bubendorf, CHE-101.575.048, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2013, S.0, Publ. 966961).
Statutenänderung:
05.04.2023.
Firma neu:
Kraftwerk-Garage AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Autoreparatur-. Carrosserie- und Lackierwerkstätten sowie die Vermietung von Motorfahrzeugen aller Art, insbesondere von Personenwagen und Nutzfahrzeugen, und den Handel mit Ersatzteilen. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, verwandte Geschäftszweige angliedern, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Thomas, von Pratteln, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schommer, Karl-Heinz Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Andernach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tepperwien, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Steinen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Madörin, Peter, von Itingen, in Lupsingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mustafa, Jeton, kosovarischer Staatsangehöriger, in Niederdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Zweigniederlassung neu:
Birsfelden (CHE-228.704.296) HR BL.
Numéro de publication: HR02-1004465095, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
ELLY - Lifestyle AG, in Bubendorf, CHE-108.609.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2017, Publ. 3962185).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tepperwien, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Steinen / Lörrach (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oeri, Daniel Rudolf, von Zürich, in Arisdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3962185, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Guaniquiqui AG, in Bubendorf, CHE-108.609.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2013, Publ. 1043405).
Statutenänderung:
29.07.2016. 20.12.2017.
Firma neu:
ELLY - Lifestyle AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(ELLY - Lifestyle SA) (ELLY - Lifestyle Ltd.).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Errichtung und den Betrieb eines sozialen Netzwerks im Internet und den Verkauf von Artikeln weltweit sowohl im E-Commerce als auch in Läden sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften mit gleicher oder ähnlicher Zwecksetzung beteiligen, Niederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen.
Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Madörin, Peter, von Itingen, in Lupsingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Tepperwien, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Steinen / Lörrach (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Einzelunterschrift].