Renseignements sur Marc A. Tassera
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Marc A. Tassera
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 712172, Registre du commerce Zurich, (20)
SPECTRUM EVENTS AG, in Zürich, Organisation von Reisen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2001, S. 7301).
Statutenänderung:
1.10.2002.
Aktienkapital neu:
CHF 300'000.-- [bisher: CHF 150'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.--.
Aktien neu:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 150 Namenaktien zu CHF 1 000.--].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Heidi, von Zollikofen, in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tassera, Marc, von Jussy, in Veyrier, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Zurich, (20)
SPECTRUM EVENTS AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2001, S. 1078).
Statutenänderung:
13.07.2001.
Zweck neu:
Organisation von Reisen, Veranstaltungen und Kongressen sowie Erbringung von Dienstleistungen aller Art auf dem Gebiet des Tourismus;
kann sich bei anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Erwarb gemäss Sachübernahmevertrag vom 11.9.1989 und Inventarliste vom 12.9.1989 den Betrieb der vormaligen "MCI Travel SA, Succursale de Zurich", Weinbergstrasse 11, nämlich Mobiliar, Büromaterial, Computer (Hard- und Software) zum Preise von CHF 50'000. -- (davon CHF 25'000. -- für Goodwill).].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch eingeschriebenen Brief oder durch die Veröffentlichung im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Atallah, Ibrahim, von Adliswil, in Wettswil am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürer, Beat, von Walenstadt, in Geroldswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Linder, Christian, von Basel, in Uitikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schafroth, Rolf, von Röthenbach im Emmental, in Gachnang, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschudy, Daniel, von Glarus, in Zürich, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jenny, Hans-Jörg, von Ennenda, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Heidi, von Zollikofen, in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tassera, Marc, von Jussy, in Veyrier, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.